河池市党委、政府、人大、政协班子领导以及简历
目前,河池市四家班子正职领导及党委常委人员名单为:
2021年河池市四家班子正职领导:
河池市委书记:秦春成(2021年6月任)
河池市人大主任:莫振祖(2021年3月任)
河池市委副书记、市长:王军(2021年3月任)
河池市政协主席:黎丽(2016年5月任党组书记,9月任主席)
2021年河池市委常委最新名单:
河池市委书记:秦春成(2021年6月任)
河池市委副书记、市长:王军(2021年3月任)
河池市委副书记:周光华(2021年3月任)
河池市委常委、河池军分区政委:韦正义
河池市委常委、组织部部长:钟勇军(2019年9月任)
河池市委常委、纪委书记;徐丹华(2020年1月任)
河池市委常委、政法委书记:孔建忠(2021年3月任)
河池市委常委、市委秘书长:陆祥红(2021年7月任)
河池市委常委、统战部部长:梁仁省(2021年7月任)
河池市委常委、宣传部部长:孔献玲(2021年8月任)
河池市委常委:钟恒钦(2021年8月任)
河池市委常委、副市长(挂职):杜际鹏(2018年5月任)(一汽集团富维公司党委副书记)
河池市委常委、副市长(挂职):彭强(2020年8月任)(中国大唐集团信息中心副主任)
秦春成简历:
秦春成,男,汉族,1966年5月出生,广西贵港市人,1987年6月加入中国共产党,1985年7月参加工作。广西大学政治经济学专业毕业,研究生。
1982年09月—1985年07月,广西贵县师范学校师范专业学习;
1985年07月—1990年09月,广西贵县贵城镇县西小学教师;
1990年09月—1991年11月,共青团广西贵港市(县级)委干部;
1991年11月—1992年04月,共青团广西贵港市(县级)委办公室主任;
1992年04月—1992年07月,广西贵港市(县级)委组织部干部科干事;
1992年07月—1992年08月,广西贵港市(县级)委组织部干部科副科长;
1992年08月—1993年11月,共青团广西贵港市(县级)委副书记(1987年07月—1992年12月,广西壮族自治区高等教育自学考试汉语言文学专业学习);
1993年11月—1994年05月,共青团广西贵港市(县级)委书记;
1994年05月—1996年02月,广西桂平市(县级)委书记助理;
1996年02月—1996年07月,广西桂平市(县级)委书记助理、桂平镇党委书记;
1996年07月—1997年07月,共青团广西贵港市委副书记;
1997年07月—2002年01月,共青团广西贵港市委书记、党组书记(其间:1997年09月—2001年06月,广西大学研究生班政治经济学专业学习);
2002年01月—2002年09月,广西贵港市港南区委副书记(正处级);
2002年09月—2004年05月,广西贵港市平南县委副书记(正处级);
2004年05月—2004年09月,广西贵港市江南投资建设发展有限公司董事会董事长(保留正处级);
2004年09月—2005年09月,广西贵港市江南投资建设发展有限公司董事会董事长(保留正处级)、党组书记;
2005年09月—2005年10月,广西贵港市下辖桂平市委副书记、副市长、代市长,贵港市江南投资建设发展有限公司董事会董事长(保留正处级);
2005年10月—2006年07月,广西贵港市下辖桂平市委副书记、市长;
2006年07月—2006年08月,广西贵港市政府副秘书长(正处级);
2006年08月,拟任副厅级领导职务;
2006年08月—2006年09月,广西梧州市委常委;
2006年09月—2008年12月,广西梧州市委常委、秘书长;
2008年12月—2011年08月,广西梧州市委常委、组织部部长;
2011年08月—2013年04月,广西桂林市委常委、组织部部长;
2013年04月—2015年12月,广西桂林市委常委、副市长,临桂新区工委书记、临桂新区管委第一主任;
2015年12月,拟任正厅级领导职务;
2015年12月—2017年11月,广西壮族自治区侨务办公室主任、党组书记;
2017年11月—2018年01月,广西桂林市委副书记月,市人民政府党组书记、副市长、代市长,市编委主任;
2018年01月—2021年06月,广西桂林市委副书记,市人民政府党组书记、市长;
2021年05月,拟任广西自治区设区市党委书记;
2021年06月—,广西河池市委书记、河池军分区党委第一书记(2021年07月)。
莫振祖简历:
莫振祖,男,壮族,1964年12月生,广西都安人,1994年11月加入中国共产党,1984年7月参加工作,广西师范大学经济政法学院研究生班国民经济学专业毕业,中央党校在职研究生学历,会计师。
1982年09月—1984年07月,广西粮食学校财会专业学习;
1984年07月—1990年11月,广西宜山县财政局工财股、商财股专管员、副股长;
1990年11月—1994年03月,广西宜山县财政局副局长兼县三大检查办公室主任;
1994年03月—1994年09月,广西宜州区财政局局长、国资局局长;
1994年09月—1998年08月,广西宜州区财政局局长、国资局局长、地方税务局局长(兼)(1994年09月—1997年07月广西壮族自治区党委党校函授大专班经济管理专业学习);
1998年08月—2001年08月,广西宜州区人民政府副市长、财政局局长(兼)(1997年09月—1999年12月中央党校函授本科班行政管理专业学习);
2001年08月—2002年10月,广西宜州区委常委、副市长(1999年10月—2001年10月广西师范大学经济政法学院研究生班国民经济学专业学习);
2002年10月—2002年12月,广西河池地区建设局党组成员、副局长;
2002年12月—2007年01月,广西河池市建设与规划委员会党组成员、副主任;
2007年01月—2007年12月,广西河池市人民政府副秘书长、办公室副主任;
2007年12月—2008年10月,广西河池市人民政府副秘书长、办公室副主任(正处长级);
2008年10月—2009年01月,广西河池市人民政府副秘书长、办公室副主任,市环境保护局党组书记、局长;
2009年01月—2009年02月,广西河池市金城江区委书记,市人民政府副秘书长、办公室副主任,市人民政府办党组成员,市环保局党组书记、局长;
2009年02月—2011年05月,广西河池市金城江区委书记、金城江区人民武装部党委第一书记(2010年03月—2010年07月广西壮族自治区党委党校第22期中青班学习);
2011年05月—2015年01月,广西河池市南丹县委书记;
2014年12月,拟任副厅级领导职务;
2015年01月—2015年10月,广西河池市人大常委会党组成员、副主任;
2015年10月—2017年06月,广西河池市人大常委会党组成员、副主任,市总工会主席;
2017年06月—2019年07月,广西河池市人大常委会党组成员、副主任,市总工会主席,河池市宜州新区工委副书记、管理委员会主任(兼);
2019年07月,拟任广西自治区设区市党委常委;
2019年07月—2019年08月,广西河池市委常委、政法委书记,市人大常委会党组成员、副主任,市总工会主席,河池市宜州新区工委副书记、管理委员会主任(兼);
2019年08月—2020年01月,广西河池市委常委、政法委书记;
2020年01月—2021年02月,广西河池市委常委、政法委书记,市法学会会长;
2020年12月,拟任正厅级领导职务;
2021年02月—2021年03月,广西河池市委常委、政法委书记,市人大常委会党组书记、主任候选人,市法学会会长;
2021年03月—2021年03月,广西河池市委常委、政法委书记,市人大常委会党组书记、主任,市法学会会长;
2021年03月—,广西河池市人大常委会党组书记、主任。
王军简历:
王军,男,汉族,1976年5月生,山东淄博人,1996年6月加入中国共产党,1997年7月参加工作,清华大学化学工程系化学工程与技术专业毕业,研究生学历,工学博士学位,讲师。
1993年09月—1997年07月,青岛化工学院塑料工程系塑料工程专业学习;
1997年07月—2004年09月,淄博师范专科学校、淄博学院、山东理工大学教师(2001年09月—2004年06月清华大学化学工程系化学工程与技术专业学习,获工学硕士学位);
2004年09月—2006年07月,清华大学化学工程系化学工程与技术专业学习,获工学博士学位;
2006年07月—2007年07月,清华大学助理研究员,广西百色市政府副秘书长(挂职);
2007年07月—2007年10月,广西百色市政府副秘书长(副处级)、办公室副主任、党组成员,清华大学助理研究员;
2007年10月—2008年04月,广西百色市政府副秘书长(副处级)、办公室副主任、党组成员;
2008年04月—2008年12月,广西百色市政府副秘书长(正处级)、办公室副主任、党组成员(2007年10月—2008年10月,田东县委副书记(挂职));
2008年12月—2009年01月,广西百色市田东县委副书记(正处级)、百色市政府办公室副主任;
2009年01月—2010年03月,广西百色市田东县委副书记(正处级)、副县长;
2010年03月—2012年06月,广西百色市田东县委副书记、县长(2010年09月—2011年01月广西自治区党委党校第23期中青年领导干部培训班学习);
2012年06月—2013年05月,广西百色市田东县委书记;
2013年05月,拟任副厅级领导职务;
2013年05月—2016年05月,广西百色市委常委,田东县委书记(2011年08月—2014年09月中国国际经济交流中心从事博士后研究);
2016年05月—2016年06月,广西贺州市委常委、副市长候选人;
2016年06月—2016年06月,广西贺州市委常委,市政府党组副书记、副市长候选人,市行政学院院长(兼);
2016年06月—2020年12月,广西河池市委常委,巴马县委书记;
2020年12月,拟晋升一级巡视员;
2020年12月—2021年02月,广西河池市委常委、一级巡视员,巴马县委书记;
2021年02月,拟任正厅级领导职务;
2021年02月—2021年03月,广西河池市委副书记,市人民政府党组书记、副市长、代理市长,巴马县委书记;
2021年03月—2021年04月,广西河池市委副书记,市人民政府党组书记、市长,巴马县委书记;
2021年04月—,广西河池市委副书记,市人民政府党组书记、市长。
黎丽简历:
黎丽,女,汉族,1963年5月生,广西宜州人,1986年11月加入中国共产党,1982年7月参加工作,广西师范大学研究生班经济史专业毕业,在职研究生学历,政工师。
1980年09月—1982年07月,广西河池地区宜山师范学校中等师范专业学习;
1982年07月—1984年08月,广西河池地区洛西农科所子弟小学教师;
1984年08月—1989年01月,共青团广西宜山县委学校部部长(1985年04月—1987年12月,广西民族学院自学考试政治教育专业大专班学习);
1989年01月—1993年03月,共青团广西宜山县委副书记;
1993年03月—1995年08月,广西宜州市洛西镇党委书记(1992年08月—1994年12月,中央党校函授学院本科班政治专业学习;1995年02月—1995年07月,广西自治区党委党校第6期中青班学习);
1995年08月—1996年04月,广西罗城仫佬族自治县委常委、组织部部长;
1996年04月—1997年06月,广西罗城仫佬族自治县副县长;
1997年06月—2000年12月,广西河池地委组织部副部长(其间:1997年09月—1999年07月,东南大学哲学与科学系科学技术哲学专业研究生课程进修班学习);
2000年12月—2002年09月,广西河池地委正处级组织员、组织部副部长;
2002年09月—2006年08月,广西天峨县委副书记、县长(2002年10月)(2005年07月—2005年12月,挂任国家电网公司营销部、农电部主任助理);
2006年08月—2006年09月,广西河池市人口与计划生育委员会党组书记;
2006年09月—2008年12月,广西河池市委常委、统战部部长(2004年10月—2006年10月,广西师范大学历史文化与旅游学院研究生班经济史专业学习);
2008年12月—2016年05月,广西河池市委常委、宣传部部长、市人民政府党组成员、副市长(2010年03月—2011年01月,中央党校中青班学习);
2016年05月—2016年06月,河池市政协党组书记,市委宣传部部长,市人民政府党组成员、副市长;
2016年06月—2016年09月,河池市政协党组书记、主席候选人,市人民政府副市长;
2016年09月—,河池市政协党组书记、主席。
我来说两句