六安三位县(区)委书记当选为厅级领导
六安市第六届人民代表大会第一次会议公告
(第1号)
六安市第六届人民代表大会第一次会议,于2022年2月12日选举产生六安市第六届人民代表大会常务委员会主任、副主任、秘书长。现将名单公告如下:
一、主任
付新安
二、副主任
孟祥新 司敏(女) 黄应松 汪龙照 霍绍斌
三、秘书长
潘健
六安市第六届人民代表大会第一次会议公告
(第2号)
六安市第六届人民代表大会第一次会议,于2022年2月12日选举产生六安市人民政府市长、副市长。现将名单公告如下:
一、市长
潘东旭
二、副市长
刘洪洁 郑刚 孙学龙 胡雪松 李煜魏武(女)
中国人民政治协商会议第六届六安市委员会主席、副主席、秘书长名单
一、主席
陈家本
二、副主席(8名)
夏伦平、王安义、聂保国、梁修存、卢俊、黄昕(女)、张秀萍(女)、王仲儒
三、秘书长
徐其进
公开简历显示,在六安市新一届人大、政府、政协领导班子中,霍绍斌、李煜、王仲儒3人担任了县区委书记。
霍绍斌简历
霍绍斌,男,汉族,1971年8月出生,安徽省六安人,大学文化程度,法学学士学位,1990年8月参加工作,1993年9月加入中国共产党。
1990年08月-1999年02月 六安地委组织部办公室办事员、科员 、副科级组织员(其间:1997年5月-1998年2月挂职任六安市孙岗镇党委副书记;1998年3月-1999年2月挂职任霍山县桃源河乡党委副书记)
1999年02月-2007年04月 六安地(市)委组织部干训科、研究室副主任科员、主任科员、研究室副主任、主任
2007年04月-2008年08月 六安市委组织部副处级组织员、研究室主任
2008年08月-2012年01月 六安市金安区委常委、区委办主任
2012年01月-2014年09月 六安市金安区委常委、区人民政府常务副区长、党组副书记
2014年09月-2015年01月 六安市金安区委副书记、区人民政府党组书记、代理区长、区长候选人
2015年01月-2016年04月 六安市金安区委副书记、区人民政府区长、党组书记。
2016年04月-2018年12月 六安市金安区委副书记、区人民政府区长、党组书记,市集中示范园区工委书记、管委会主任。
2018年12月- 2021年5月 六安市金安区委副书记、区人民政府区长、党组书记。
2021年5月- 安徽省六安市金安区委书记
李煜简历
李煜,男,汉族,1977年1月生,博士研究生,中共党员。
2007年10月,任安徽省政府发展研究中心国际经济研究处处长,正处级;
2015年10月,任肥西县委副书记;2016年3月,任肥西县委副书记(保留正县职)。2017年9月,任安徽省肥西县委副书记,县人民政府副县长、代理县长。2017年12月,安徽省肥西县委副书记,县长。2021年5月,任中共霍邱县委书记。
王仲儒简历
王仲儒,男,1967年11月出生,安徽省霍山县人,1990年7月参加工作,1993年12月加入中国共产党,研究生学历。
1988年9月-1990年7月 安徽大学管理学系秘书专业学习;
1990年7月-1995年3月 霍山县人民政府办公室秘书;
1995年3月-1998年3月 霍山县人民政府办公室副科级秘书、科长;
1998年3月-2000年8月 霍山县与儿街镇党委副书记、镇长(其间:1998年9月-1998年12月在六安地委党校第三期青干班学习);
2000年8月-2003年2月 霍山县单龙寺乡党委书记(其间:1998年8月-2000年12月在中央党校函授学院法律专业学习);
2003年2月-2006年6月 霍山县人民政府副县长;
2006年6月-2010年3月 寿县县委常委、县人民政府常务副县长(其间:2005年9月-2008年7月在中央党校在职研究生班经济管理专业学习);
2010年3月-2014年9月 裕安区委副书记;
2014年9月-2015年1月 裕安区委副书记,副区长、代区长;
2015年1月-2021年5月 裕安区委副书记、区长。
2021年5月- 安徽省六安市裕安区委书记。
我来说两句